Răspunsuri

  • Utilizator Brainly
2014-11-03T16:01:50+02:00
1725*707 + 324 *707 -321*707 =707* (1725+324-321)=707 *1728 =1221696
1 1 1
Cel mai inteligent răspuns!
2014-11-03T16:03:10+02:00
1725*707 + 324 *707 -321*707 =707* (1725+324-321 ) doar pana aici stiu sper ca te-am ajutat