Răspunsuri

2014-10-30T23:40:45+02:00
=201*12+202*11-203*12+5*201+2*(144-121)=
=201*12+202*11-203*12+5*201+2*23=
=2412+2222-2436+1005+24=
=3227
daca ai android sa iphone poti sa iti descarci photomath .Cu aplicatia asta faci poza exercitiului si iti da rezultatul
digursriufhdsrfdfugariufgdviufhysihgbus