Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-25T12:15:40+03:00
50x50=2500x30=75000x69=5 milioane 175 de mii 000 (5175000)
2014-10-25T13:19:34+03:00
50x50x30x69=5175000 Sper ca te-am ajutat.
Baaaa ai copiat
Vezi tu ca am copiat
Atunci cand am vrut sz raspund nu mai aveam cum fiindca raspumdea altcineva