Calculati in minte! Pocedati ca in modelul urmator:
a) 14*17=14*(10+7)=14*10+14*7=140+70+28=210+28=238
b) 12*11=132
deci 12*12=12*11+12=144
11*11=?
11*12=?
12*11=?
12*12=?
13*11=?
13*12=?
11*18=?
11*19=?
12*18=?
12*19=?
13*18=?
13*19=?

1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-10-16T19:52:24+03:00
11*11=11*10+11=110+11=121
11*12=11*11+11=121+11=132
12*11=11*11+11=121+11=132
12*12=12*11+12=144
13*11=13*10+13=130+13=143
13*12=13*11+13=143+13=156
11*18=18*10+18=180+18=198 s.a.m.d.
Ai inteles? Daca inca nu ai prins ideea, spune-mi si revin cu restul exercitiilor, dar ideea este ca tu sa intelegi ce calculezi si de ce
la fiecare exercitiu, te uiti cu un rand mai sus, trebuie sa fii smechera
aha. Mersiiiiiii muul;t. :)
Pentru putin. Succes!