Hei...Am si eu o intrebare:Cum se face ceva in gen:17*7+64*7+7*119 in doua moduri?
Va rog raspundeti-mi ma grabesc!!!Urgent!!!Ca nu mai imi aduc aminte:((((
Daca stit va rgo rezolvati-mi si 14*49+71*14.......
Si mai am o intrebare pt aceasta problema dau puncte:::
Aflati pe x din 2x+4x+6x.......100x=25 500
Aflati pe x din 3x+6x+9x........333x=18 648

V rog ajutati-ma!

2

Răspunsuri

2014-10-14T11:02:14+03:00
 14*49+71*14

mod 1:
14(49+71)=
14*120=1680

Mod 2
14*49+71*14 = 
686+994=1680

Aflati pe x din 2x+4x+6x.......100x=25 500
2x(1+2+3+...+50)=2550
1+2+3+..+50=50*51/2
Deci
2x*50*51/2=2550
50*51x=2550
2550x=2550
x=2550:2550
x=1

Aflati pe x din 3x+6x+9x........333x=18 648 
3x(1+2+3+...+111)=18 648
1+2+3+..+111 = 111*112/2
3x*111*112/2=18 648
37296x = 37296
x=1

2014-10-14T11:10:02+03:00
Pai e simplu, fi atent:

1. in operatii se rezolva intai inmultirile si impartirile, dar avem factor comun:
7x17+7x64+7x119=7x(17+64+119)

se spune: dam factor comun pe 7. Iar restul se inmultesc cu 7 pe rand cand desfacem paranteza. Daca era 5x11+10x4 faceai 10=2x5:
5(11+2x4) nu am pus x deoarece este paranteza si se citeste 7 pe langa (11+2x4)
Deci semnele nu sa inlocuiesc asta e ideea. Si al doilea mod e ala normal, adica calculezi 7x17 si asa mai departe si dupa le aduni

2. Aici dai factor comun pe 14

3. pai aduni 2 cu 4 cu 6 cu... cu 100 si faci 100x101 pe 2x2, adica pe patru, iti da suma si imparti 25500 la suma

4. si aici este 3x (adica x,  nu ori) pe langa (1+2+3+4+...+111) faci suma Cause:
111x112 pe 2 (adica impartit la 2) il simplifici pe 112 cu doi si inmultesti 111 cu rezultatul, apoi rezultatul final, il imparti pe 18648 la el.

Sper ca ai inteles si ca te-am ajutat!
Ideea e ca eu vreau ca tu sa intelegi, nu sa iti fac tema.
da da mam prins ok ms