Răspunsuri

2014-10-07T22:14:43+03:00
21+42+63+84+.......+2100=21(1+2+3+4+.......+100)
                                              =21 \frac{100(100+1)}{2}=21x50x101=106050

15+30+45+.....+900=15(1+2+3+......+60)
                                   =15 \frac{60(60+1)}{2} =15x30x61=27450

2 5 2
2014-10-07T22:15:15+03:00
A) 21(1+2+3+....+100)
21*101*100/2=21*101*50=106050

b)15(1+2+3+...+60)
15*61*60/2=15*61*30=27450

1 5 1