Răspunsuri

2016-09-22T02:34:51+03:00
A)4999*1995+1994*4999-3988*4999= 4999*(1995+1994 - 3988)= =4999*1=4991
 
4999*1995+1994*4999-3988*4999=9973005+9968006 -19936012=4999

b)2011*3211- 3211+2010*1789= 2010*3211+2010*1789=2010*(3211+1789)=2010*5000=10050000

2011*3211-3211+2010*1789=6457321-3211+3595890=10050000

c)129*130+220*129-350*99=129*(130+220)-350*99= 129*350-350*99=
=350*(129-99)=350*30=10500

129*130+220*129-350*99=16770+28380 -34650=10500

 d)3022*102 - 3022+101*1978-5000*99= 3022*(102-1)+101*1978-5000*99
=101*(3022+1978)-5000*99=101*5000-99*5000=5000*(101-99)=5000*2=
=10000

3022*102 - 3022+101*1978-5000*99=308244-3022+199778-495000=
= 10000