Răspunsuri

2014-09-25T15:10:04+03:00
A)     deci faci in felul urmator.
Gandeste-te la suma lui Gaus.

Avem asa 2+3+4+......+50=1+2+3+4+.........49 ; acum scrii definitia
1+2+3+......+49 - suma unei perechi inmultita cu numarul de numere( cardinalul multimii)
si impartita la 2 (pentru ca ai facut perechi)

deci avem : 1+2+3+......+49=50*49:2=25*49=1225

b)  procedam la fel : 1+2+3+.......+500= 501*500:2=125550
                                                    
                                                                                           Cu placere, Isolve




24 4 24
Se face: 50•(50+1):2=50•51:2=2550:2=1275 şi la ce-a de a doua 500•(500+1):2
2014-09-25T15:12:54+03:00
1) 2 + 3 + 4 + ...... + 50 = (2 + 50) * 50/2 = 52 * 25 = 1300
2) 1 + 2 + 3 + ...... + 500 = (500 + 1) * 500 : 2 = 501 * 250 = 125 250 
15 3 15